Aufsichtsrat Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | | 08.06.2022 | bis 08.06.2022 | |
Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Ratsherr | Ratsherr | | 03.09.2024 | bis 03.09.2024 | Fraktion Bürger für Neubrandenburg | Fraktion Bürger für Neubrandenburg |
Betriebsausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung | 27.05.2021 | 08.06.2022 | von 27.05.2021 bis 08.06.2022 | |
Aufsichtsrat KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 09.06.2022 | | von 09.06.2022 | |
Betriebsausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 09.06.2022 | 03.09.2024 | von 09.06.2022 bis 03.09.2024 | |
Sparkassenzweckverband für die Sparkasse Neubrandenburg-Demmin (Verbandsversammlung) | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 05.09.2019 | 08.06.2022 | von 05.09.2019 bis 08.06.2022 | |
CDU-Fraktion | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 08.06.2022 | bis 08.06.2022 | |
Fraktion Bürger für Neubrandenburg | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.05.2022 | 03.09.2024 | von 17.05.2022 bis 03.09.2024 | |