Bauausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 26.08.1999 | 01.07.2002 | von 26.08.1999 bis 01.07.2002 |
Bauausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied | XMitglied | 02.07.2002 | 12.06.2004 | von 02.07.2002 bis 12.06.2004 |
Fraktion DIE LINKE | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied | XMitglied | 02.07.2002 | 12.06.2004 | von 02.07.2002 bis 12.06.2004 |
Stadtvertretung | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XRatsherr | XRatsherr | 02.07.2002 | 30.06.2004 | von 02.07.2002 bis 30.06.2004 |
Zeitweiliger Ausschuss URBAN II | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 29.08.2002 | 12.06.2004 | von 29.08.2002 bis 12.06.2004 |
Bauausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied (SKE) | XMitglied (SKE) | 26.08.2004 | 15.02.2005 | von 26.08.2004 bis 15.02.2005 |
Zeitweiliger Ausschuss URBAN II | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 07.10.2004 | 15.07.2009 | von 07.10.2004 bis 15.07.2009 |
Jugendhilfeausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied (SKE) | XMitglied (SKE) | 03.03.2005 | 24.08.2005 | von 03.03.2005 bis 24.08.2005 |
Fraktion DIE LINKE | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied | XMitglied | 15.08.2005 | 23.06.2009 | von 15.08.2005 bis 23.06.2009 |
Stadtvertretung | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XRatsherr | XRatsherr | 15.08.2005 | 30.06.2009 | von 15.08.2005 bis 30.06.2009 |
Jugendhilfeausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied | XMitglied | 25.08.2005 | 25.02.2007 | von 25.08.2005 bis 25.02.2007 |
Rechnungsprüfungsausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied | XMitglied | 25.08.2005 | 28.02.2007 | von 25.08.2005 bis 28.02.2007 |
Betriebsausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 06.07.2006 | 15.07.2009 | von 06.07.2006 bis 15.07.2009 |
Jugendhilfeausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 26.02.2007 | 15.07.2009 | von 26.02.2007 bis 15.07.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 01.03.2007 | 15.07.2009 | von 01.03.2007 bis 15.07.2009 |
Fraktion DIE LINKE | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied | XMitglied | 15.06.2009 | 25.05.2014 | von 15.06.2009 bis 25.05.2014 |
Stadtvertretung | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XRatsherr | XRatsherr | 01.07.2009 | 25.06.2014 | von 01.07.2009 bis 25.06.2014 |
Betriebsausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 16.07.2009 | 21.06.2012 | von 16.07.2009 bis 21.06.2012 |
Finanzausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied | XMitglied | 16.07.2009 | 28.01.2010 | von 16.07.2009 bis 28.01.2010 |
Hauptausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 16.07.2009 | 15.12.2011 | von 16.07.2009 bis 15.12.2011 |
Rechnungsprüfungsausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied | XMitglied | 16.07.2009 | 02.03.2011 | von 16.07.2009 bis 02.03.2011 |
Regionaler Planungsverband der Planungsregion "Mecklenburgische Seenplatte" (Verbandsversammlung) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XM. Verbandsversammlung | XM. Verbandsversammlung | 16.07.2009 | 25.05.2014 | von 16.07.2009 bis 25.05.2014 |
Jugendhilfeausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied | XMitglied | 03.09.2009 | 21.09.2009 | von 03.09.2009 bis 21.09.2009 |
Jugendhilfeausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XVorsitzende/r | XVorsitzende/r | 21.09.2009 | 04.09.2011 | von 21.09.2009 bis 04.09.2011 |
Zeitweiliger Ausschuss Verwaltungsreform | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 09.09.2010 | 04.09.2011 | von 09.09.2010 bis 04.09.2011 |
Rechnungsprüfungsausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 03.03.2011 | 21.06.2012 | von 03.03.2011 bis 21.06.2012 |
Hauptausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 15.12.2011 | 25.05.2014 | von 15.12.2011 bis 25.05.2014 |
Aufsichtsrat Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied Aufsichtsrat | XMitglied Aufsichtsrat | 21.06.2012 | 17.09.2014 | von 21.06.2012 bis 17.09.2014 |
Finanzausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 21.06.2012 | 25.05.2014 | von 21.06.2012 bis 25.05.2014 |
Fraktion DIE LINKE | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied | XMitglied | 02.06.2014 | 26.05.2019 | von 02.06.2014 bis 26.05.2019 |
Betriebsausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 26.06.2014 | 26.05.2019 | von 26.06.2014 bis 26.05.2019 |
Finanzausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 26.06.2014 | 26.05.2019 | von 26.06.2014 bis 26.05.2019 |
Hauptausschuss | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 26.06.2014 | 26.05.2019 | von 26.06.2014 bis 26.05.2019 |
Regionaler Planungsverband der Planungsregion "Mecklenburgische Seenplatte" (Verbandsversammlung) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XM. Verbandsversammlung | XM. Verbandsversammlung | 26.06.2014 | 26.05.2019 | von 26.06.2014 bis 26.05.2019 |
Stadtvertretung | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XRatsherr | XRatsherr | 26.06.2014 | 26.05.2019 | von 26.06.2014 bis 26.05.2019 |
Aufsichtsrat Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) XMitglied Aufsichtsrat | XMitglied Aufsichtsrat | 18.09.2014 | 26.05.2019 | von 18.09.2014 bis 26.05.2019 |
Fraktion DIE LINKE | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) | sachkundiger Einwohner (DIE LINKE) Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.06.2019 | 02.09.2024 | von 27.06.2019 bis 02.09.2024 |