Zeitweiliger Ausschuss Verwaltungsreform | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XMitglied | XMitglied | 09.09.2010 | 16.06.2011 | von 09.09.2010 bis 16.06.2011 | |
Zeitweiliger Ausschuss Verwaltungsreform | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 16.06.2011 | 04.09.2011 | von 16.06.2011 bis 04.09.2011 | |
Zeitweiliger Ausschuss URBAN II | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XMitglied | XMitglied | 07.10.2004 | 27.10.2004 | von 07.10.2004 bis 27.10.2004 | |
Zeitweiliger Ausschuss URBAN II | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 28.10.2004 | 15.07.2009 | von 28.10.2004 bis 15.07.2009 | |
Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Ratsherr | Ratsherr | 27.06.2019 | 03.09.2024 | von 27.06.2019 bis 03.09.2024 | Fraktion Bürger für Neubrandenburg | Fraktion Bürger für Neubrandenburg |
Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XRatsherr | XRatsherr | 01.07.2004 | 30.06.2009 | von 01.07.2004 bis 30.06.2009 | |
Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XRatsherr | XRatsherr | 01.07.2009 | 25.06.2014 | von 01.07.2009 bis 25.06.2014 | |
Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XRatsherr | XRatsherr | 26.06.2014 | 26.05.2019 | von 26.06.2014 bis 26.05.2019 | |
Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XRatsherr | XRatsherr | 03.06.2019 | 03.06.2019 | von 03.06.2019 bis 03.06.2019 | |
Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XMitglied | XMitglied | 21.06.2012 | 23.07.2012 | von 21.06.2012 bis 23.07.2012 | |
Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XVorsitzende/r | XVorsitzende/r | 23.07.2012 | 25.05.2014 | von 23.07.2012 bis 25.05.2014 | |
Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XMitglied | XMitglied | 26.06.2014 | 24.08.2014 | von 26.06.2014 bis 24.08.2014 | |
Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XVorsitzende/r | XVorsitzende/r | 25.08.2014 | 26.05.2019 | von 25.08.2014 bis 26.05.2019 | |
Sparkassenzweckverband für die Sparkasse Neubrandenburg-Demmin (Verbandsversammlung) | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 05.09.2019 | 08.06.2022 | von 05.09.2019 bis 08.06.2022 | |
Schul- und Sportausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 11.11.2009 | 15.12.2011 | von 11.11.2009 bis 15.12.2011 | |
Schul- und Sportausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 15.12.2011 | 21.06.2012 | von 15.12.2011 bis 21.06.2012 | |
Regionaler Planungsverband der Planungsregion "Mecklenburgische Seenplatte" (Verbandsversammlung) | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Xstv. M. Verbandsversammlung | Xstv. M. Verbandsversammlung | 26.08.2004 | 15.07.2009 | von 26.08.2004 bis 15.07.2009 | |
Regionaler Planungsverband der Planungsregion "Mecklenburgische Seenplatte" (Verbandsversammlung) | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Xstv. M. Verbandsversammlung | Xstv. M. Verbandsversammlung | 16.07.2009 | 25.05.2014 | von 16.07.2009 bis 25.05.2014 | |
Regionaler Planungsverband der Planungsregion "Mecklenburgische Seenplatte" (Verbandsversammlung) | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XM. Verbandsversammlung | XM. Verbandsversammlung | 26.06.2014 | 26.05.2019 | von 26.06.2014 bis 26.05.2019 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 21.06.2012 | 25.05.2014 | von 21.06.2012 bis 25.05.2014 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 26.06.2014 | 26.05.2019 | von 26.06.2014 bis 26.05.2019 | |
Jugendhilfeausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 26.08.2004 | 15.07.2009 | von 26.08.2004 bis 15.07.2009 | |
Hauptausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 13.03.2008 | 15.07.2009 | von 13.03.2008 bis 15.07.2009 | |
Hauptausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XMitglied | XMitglied | 16.07.2009 | 05.05.2011 | von 16.07.2009 bis 05.05.2011 | |
Hauptausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 05.05.2011 | 15.12.2011 | von 05.05.2011 bis 15.12.2011 | |
Hauptausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 15.12.2011 | 25.05.2014 | von 15.12.2011 bis 25.05.2014 | |
Hauptausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XMitglied | XMitglied | 17.05.2018 | 26.05.2019 | von 17.05.2018 bis 26.05.2019 | |
Fraktion Bürger für Neubrandenburg | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.05.2022 | 03.09.2024 | von 17.05.2022 bis 03.09.2024 | |
Finanzausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XMitglied | XMitglied | 12.07.2004 | 15.07.2009 | von 12.07.2004 bis 15.07.2009 | |
CDU-Fraktion | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XMitglied | XMitglied | 28.06.2004 | 30.06.2009 | von 28.06.2004 bis 30.06.2009 | |
CDU-Fraktion | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XMitglied | XMitglied | 15.06.2009 | 13.06.2011 | von 15.06.2009 bis 13.06.2011 | |
CDU-Fraktion | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XStellv. Vorsitzende/r | XStellv. Vorsitzende/r | 14.06.2011 | 25.05.2014 | von 14.06.2011 bis 25.05.2014 | |
CDU-Fraktion | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XStellv. Vorsitzende/r | XStellv. Vorsitzende/r | 03.06.2014 | 26.05.2019 | von 03.06.2014 bis 26.05.2019 | |
CDU-Fraktion | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 25.06.2019 | 08.06.2022 | von 25.06.2019 bis 08.06.2022 | |
Betriebsausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung | 27.05.2021 | 08.06.2022 | von 27.05.2021 bis 08.06.2022 | |
Betriebsausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 09.06.2022 | 03.09.2024 | von 09.06.2022 bis 03.09.2024 | |
Betriebsausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 27.01.2005 | 15.07.2009 | von 27.01.2005 bis 15.07.2009 | |
Betriebsausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XMitglied | XMitglied | 16.07.2009 | 25.05.2014 | von 16.07.2009 bis 25.05.2014 | |
Betriebsausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 26.06.2014 | 26.05.2019 | von 26.06.2014 bis 26.05.2019 | |
Aufsichtsrat Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 27.06.2019 | 08.06.2022 | von 27.06.2019 bis 08.06.2022 | |
Aufsichtsrat KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 09.06.2022 | | von 09.06.2022 | |
Aufsichtsrat KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XMitglied Aufsichtsrat | XMitglied Aufsichtsrat | 29.09.2011 | 02.07.2017 | von 29.09.2011 bis 02.07.2017 | |
Aufsichtsrat KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XMitglied Aufsichtsrat | XMitglied Aufsichtsrat | 02.07.2015 | 17.05.2018 | von 02.07.2015 bis 17.05.2018 | |
Aufsichtsrat KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung XMitglied Aufsichtsrat | XMitglied Aufsichtsrat | 17.05.2018 | 26.05.2019 | von 17.05.2018 bis 26.05.2019 | |