AfD-Fraktion | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | | 19.05.2020 | bis 19.05.2020 | |
AfD-Fraktion | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 20.05.2020 | 03.09.2024 | von 20.05.2020 bis 03.09.2024 | |
Ausschuss für Schule und Sport | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Fraktion AfD | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Ratsherr | Ratsherr | 17.07.2024 | | von 17.07.2024 | |
Kultur- und Sozialausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 14.06.2022 | 03.09.2024 | von 14.06.2022 bis 03.09.2024 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |
Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Ratsfrau | Ratsfrau | | 03.09.2024 | bis 03.09.2024 | AfD-Fraktion | AfD-Fraktion |
Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Ratsfrau | Ratsfrau | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 | |