Roland Fanselow | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 24.10.2019 | 08.06.2022 | von 24.10.2019 bis 08.06.2022 |
Roland Fanselow | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 09.06.2022 | 03.09.2024 | von 09.06.2022 bis 03.09.2024 |
Dr. Rainer Kirchhefer | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 24.10.2019 | 16.03.2022 | von 24.10.2019 bis 16.03.2022 |
Wilfried Luttkus | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 27.05.2021 | 08.06.2022 | von 27.05.2021 bis 08.06.2022 |
Wilfried Luttkus | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 09.06.2022 | 02.09.2024 | von 09.06.2022 bis 02.09.2024 |
Prof. Dr. Robert Northoff | sachkundiger Einwohner (SPD) | sachkundiger Einwohner (SPD) Mitglied | Mitglied | 24.10.2019 | 08.06.2022 | von 24.10.2019 bis 08.06.2022 |
Manfred Pawlowski | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 09.06.2022 | 02.09.2024 | von 09.06.2022 bis 02.09.2024 |
Thomas Schröder | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 24.10.2019 | 08.06.2022 | von 24.10.2019 bis 08.06.2022 |
Thomas Schröder | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 09.06.2022 | 03.09.2024 | von 09.06.2022 bis 03.09.2024 |
Jutta Wegner | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 17.03.2022 | 08.06.2022 | von 17.03.2022 bis 08.06.2022 |
Jutta Wegner | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Mitglied | Mitglied | 09.06.2022 | 02.09.2024 | von 09.06.2022 bis 02.09.2024 |
Julia Hohlfeld | sachk. Einwohnerin/Einwohner | sachk. Einwohnerin/Einwohner Mitglied (SKE) | Mitglied (SKE) | 24.10.2019 | 30.04.2021 | von 24.10.2019 bis 30.04.2021 |
Ulrich Hübner | sachkundiger Einwohner (BfNB) | sachkundiger Einwohner (BfNB) Mitglied (SKE) | Mitglied (SKE) | 24.10.2019 | 08.06.2022 | von 24.10.2019 bis 08.06.2022 |
Prof. Dr. Robert Northoff | sachkundiger Einwohner (SPD) | sachkundiger Einwohner (SPD) sachk. Einwohner/in (SKE) | sachk. Einwohner/in (SKE) | 01.03.2022 | 02.09.2024 | von 01.03.2022 bis 02.09.2024 |
Ronny Granzow | sachk. Einwohner (AfD-Fraktion) | sachk. Einwohner (AfD-Fraktion) stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 30.04.2020 | 16.03.2022 | von 30.04.2020 bis 16.03.2022 |
Dr. Rainer Kirchhefer | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 17.03.2022 | 08.06.2022 | von 17.03.2022 bis 08.06.2022 |
Dr. Rainer Kirchhefer | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 09.06.2022 | 03.09.2024 | von 09.06.2022 bis 03.09.2024 |
Dieter Kowalick | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 24.10.2019 | 16.03.2022 | von 24.10.2019 bis 16.03.2022 |
Jan Kuhnert | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 24.10.2019 | 08.06.2022 | von 24.10.2019 bis 08.06.2022 |
Jan Kuhnert | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 09.06.2022 | 03.09.2024 | von 09.06.2022 bis 03.09.2024 |
Michael Steinführer | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 24.10.2019 | 30.04.2021 | von 24.10.2019 bis 30.04.2021 |
Michael Stieber | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 16.04.2020 | 08.06.2022 | von 16.04.2020 bis 08.06.2022 |
Michael Stieber | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 09.06.2022 | 03.09.2024 | von 09.06.2022 bis 03.09.2024 |
Jutta Wegner | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 24.10.2019 | 16.03.2022 | von 24.10.2019 bis 16.03.2022 |
Prof. Dr. Robert Northoff | sachkundiger Einwohner (SPD) | sachkundiger Einwohner (SPD) stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 01.03.2022 | 31.12.2023 | von 01.03.2022 bis 31.12.2023 |
Doris Gartz | sachkundige Einwohnerin (CDUplus) | sachkundige Einwohnerin (CDUplus) stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 24.10.2019 | 08.06.2022 | von 24.10.2019 bis 08.06.2022 |
Oliver Kunst | sachkundiger Einwohner (Bürger für NB) | sachkundiger Einwohner (Bürger für NB) stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 02.11.2023 | 31.12.2023 | von 02.11.2023 bis 31.12.2023 |
Christina Lück-Oppermann | sachkundige Einwohnerin (SPD/Grüne) | sachkundige Einwohnerin (SPD/Grüne) stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 24.10.2019 | 08.06.2022 | von 24.10.2019 bis 08.06.2022 |
Dr. Uwe Neumann | sachk. Einwohnerin/Einwohner | sachk. Einwohnerin/Einwohner stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 11.02.2020 | 08.06.2022 | von 11.02.2020 bis 08.06.2022 |
Kay Reinders | sachk. Einwohnerin/Einwohner | sachk. Einwohnerin/Einwohner stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 17.03.2022 | 08.06.2022 | von 17.03.2022 bis 08.06.2022 |
Kurt Rekow | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 24.10.2019 | 30.04.2020 | von 24.10.2019 bis 30.04.2020 |
Detlef Schimank | sachkundiger Einwohner (AfD) | sachkundiger Einwohner (AfD) stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 17.03.2022 | 08.06.2022 | von 17.03.2022 bis 08.06.2022 |
Johannes Waeller | sachkundiger Einwohner (CDUplus) | sachkundiger Einwohner (CDUplus) stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 27.05.2021 | 08.06.2022 | von 27.05.2021 bis 08.06.2022 |
Ulrich Hübner | sachkundiger Einwohner (BfNB) | sachkundiger Einwohner (BfNB) stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 09.06.2022 | 02.09.2024 | von 09.06.2022 bis 02.09.2024 |
Ralf Kohl | sachk. Einwohner (Bürger für NB) | sachk. Einwohner (Bürger für NB) stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 15.06.2022 | 02.11.2023 | von 15.06.2022 bis 02.11.2023 |
Christina Lück-Oppermann | sachkundige Einwohnerin (SPD/Grüne) | sachkundige Einwohnerin (SPD/Grüne) stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 09.06.2022 | 02.09.2024 | von 09.06.2022 bis 02.09.2024 |
Kay Reinders | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 09.06.2022 | 03.09.2024 | von 09.06.2022 bis 03.09.2024 |
Detlef Schimank | sachkundiger Einwohner (AfD) | sachkundiger Einwohner (AfD) stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 09.06.2022 | 02.09.2024 | von 09.06.2022 bis 02.09.2024 |
Gerald Schulze | sachkundiger Einwohner (CDUplus) | sachkundiger Einwohner (CDUplus) stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 07.09.2023 | 02.09.2024 | von 07.09.2023 bis 02.09.2024 |
Niclas Tobien | sachkundiger Einwohner (CDU/FDP-Fraktion) | sachkundiger Einwohner (CDU/FDP-Fraktion) stellv. Mitglied (SKE) | stellv. Mitglied (SKE) | 09.06.2022 | 06.09.2023 | von 09.06.2022 bis 06.09.2023 |
Jörg Albrecht | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 09.06.2022 | 03.09.2024 | von 09.06.2022 bis 03.09.2024 |
Jörg Albrecht | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 24.10.2019 | 08.06.2022 | von 24.10.2019 bis 08.06.2022 |
Amina Kanew | sachkundige Einwohnerin (SDP/Grüne) | sachkundige Einwohnerin (SDP/Grüne) Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 24.10.2019 | 08.06.2022 | von 24.10.2019 bis 08.06.2022 |
Amina Kanew | sachkundige Einwohnerin (SDP/Grüne) | sachkundige Einwohnerin (SDP/Grüne) Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 09.06.2022 | 02.09.2024 | von 09.06.2022 bis 02.09.2024 |
Hans-Jürgen Schwanke | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Vorsitzender | Vorsitzender | 24.10.2019 | 08.06.2022 | von 24.10.2019 bis 08.06.2022 |
Hans-Jürgen Schwanke | Mitglied der Stadtvertretung | Mitglied der Stadtvertretung Vorsitzender | Vorsitzender | 09.06.2022 | 03.09.2024 | von 09.06.2022 bis 03.09.2024 |